Начальник отдела продаж, региональный представитель, коммерческий директор
Имя | Максим Сергеевич |
Возраст | 32 |
Пол | мужской |
Семейное положение | женат |
Зарплата | 60000 |
Стаж работы | не важно |
График работы | не важно |
Образование | не важно |
- Школа бизнеса "Sreda" г. Новосибирск Мотивация, Управление продажами, Переговоры, Коучинг и управление. - Учебно-деловой центр “ДИНКОМ” Курс теоретической и практической подготовки по программе: “Управление персоналом” Сертификат: № 384 - Школа "Pro Sommelier" компания ООО "Марин Экспресс", Специалист", Дипломированный специалист. "Вина и алкогольные напитки мира. Классификация. Искусство дегустации." г. Санкт-Петербург 2010г. | |
Город | Кемерово |
Профессиональные навыки и опыт работы
1. ООО "Потенциал Сибири"
Период работы: 25.07.2016 год - по настоящее время.
Занимаемая должность: Директор по продажам
Функциональные обязанности:
- управление отделом продаж
- контроль сбыта продукции
- разработка ценовой политики
- разработка перспективных и текущих планов сбыта продукции
- анализ и систематизация клиентской базы компании
- контроль состояния дебиторской и кредиторской задолженности
- разработка критериев оплаты менеджеров отдела продаж
- организация обучения тренингов менеджеров отдела
- решение рекламационных вопросов по товару с клиентами
2. ООО "ИВА"
Период работы: 13.06.2016 год - 22.07.2016 год
Занимаемая должность: Начальник отдела продаж
Функциональные обязанности:
- управление отделом продаж
- контроль сбыта продукции
- разработка ценовой и скидочной политики
- разработка перспективных и текущих планов сбыта продукции
- анализ и систематизация клиентской базы компании
- контроль состояния дебиторской и кредиторской задолженности
- разработка критериев оплаты менеджеров отдела продаж
- организация обучения тренингов менеджеров отдела
- решение рекламационных вопросов по товару с клиентами
Уволен: По собственному желанию.
3. АО "СТС - Автомобили"
Период работы: 19.10.2015 год - 10.06.2016 год.
Занимаемая должность: Директор дилерского центра
Функциональные обязанности:
- Осуществление оперативной деятельностью дилерского центра, в соответствии Дилерским договором с нормативными документами, утверждёнными и действующими на предприятии.
- Оперативное управление всеми службами Дилерского центра.
- Разработка кадровой политики и стратегии предприятия.
- Разработка и внедрение положений, приказов и внутренних процедур в Дилерском центре.
- Организация учёта и составление отчётности по деятельности Дилерского центра.
- Разработка и составление Бизнес плана предприятия.
- Обеспечение реализации Бизнес плана.
Уволен: По собственному желанию.
4. ООО ТД "СДС - Алко"
Период работы: 01.08.2014 год - 1.09.2015 год.
Занимаемая должность: Начальник отдела продаж
Функциональные обязанности:
- управление отделом продаж
- контроль сбыта продукции
- разработка ценовой политики
- разработка перспективных и текущих планов сбыта продукции
- анализ и систематизация клиентской базы компании
- контроль состояния дебиторской и кредиторской задолженности
- разработка критериев оплаты менеджеров отдела продаж
- организация обучения тренингов менеджеров отдела
- решение рекламационных вопросов по товару с клиентами
На время отсутствия заместителя Генерального директора по коммерческим вопросам являлся временно исполняющим обязанности. (С 1.01.2015г.- 1.07.2015г.)
1. Организация работы и эффективное взаимодействие всех отделов коммерческого направления: отдела оптовых продаж, отдела розничных продаж, отдела сетевых продаж, отдела маркетинга, отдела складского хозяйства и логистики.
2. Повышение показателей рентабельности компании.
3. Разработка и внедрение отчетности по всему коммерческому направлению компании.
4. Разработка и согласование, с генеральным директором, планов:
- план продаж ежемесячный, годовой по всем каналам сбыта
- план маркетинговых активностей на год
- план обучения, оценки и аттестации работников коммерческого направления.
5. Контроль работы всех структурных подразделений коммерческого направления.
6. Контроль и организация работы по стимулированию персонала коммерческого направления.
7. Своевременная подготовка всей необходимой отчётности для Генерального директора:
- выполнение плана продаж по всем каналам сбыта, месяц, квартал, с подготовкой аналитической записки по каналам продаж и поставщикам продукции.
- выполнении плана маркетинговых активностей.
8. Формирование и контроль ценовой политики компании.
9. Формирование и поддержание рабочей матрицы компании.
10.Работа с поставщиками:
- рассмотрение предложений по вводу ассортимента
- ведение переговоров с новыми поставщиками
- согласование и подписание договоров
- согласование маркетинговой активности
- поиск альтернативных поставщиков
- формирование заявок
Уволен: По собственному желанию.
5. ООО ТД "СДС - Алко"
Период работы: 01.03.2014г. - 01.08.2014г.
Занимаемая должность: Руководитель отдела "HoReCa".
Функциональные обязанности:
- управление командой торговых представителей
- контроль работы торговых точек
- анализ территории
- проведение переговоров с ключевыми клиентами
6. ООО ТФ «ШТОФ»
Период работы: с 01.10. 2007г - 01.03.2014г.
Занимаемая должность: Руководитель направления "HoReCa".
Функциональные обязанности:
- управление командой торговых представителей
- контроль работы торговых точек
- анализ территории
- проведение переговоров с ключевыми клиентами
Уволен: По собственному желанию.
6.1 Парралельно являлся Территориальным представителем компании поставщика.
Функциональные обязанности:
- контроль работы дистрибьютора
- контроль остатков продукции на складах дистрибьютора
- переговоры с ключевыми клиентами
- мониторинг рынка
- поддержание рабочей матрицы.
7. ПО “ТОКЕМ”
Период работы: 2006 - 01.10.2007г. (Прохождение практики)
Занимаемая должность: Аппаратчик.
Функциональные обязанности:
- Контроль производства сополимера.
Уволен: По собственному желанию.
8. И.П. Шипунов “Планета Стерео”
Период работы: 2005г.
Занимаемая должность: Продавец-консультант.
Функциональные обязанности:
- Консультация клиентов по продукции
- работа с базой данных.
Уволен: По собственному желанию.
9. ОАО "Новокемеровский пиво безалкогольный завод"
Период работы: 2002-2004г.
Занимаемая должность: Менеджер по продажам.
Функциональные обязанности:
- контроль работы торговых точек,
- инкассация денежных средств,
- работа с дебиторской задолженностью,
- поиск новых торговых точек,
- распределение оборудования,
- заключение договоров.
Уволен: По собственному желанию.
Знание компьютера на уровне уверенного пользователя, знание орг. техники, права категории «В» (наличие л/ а), коммуникабельность, ответственность, активная жизненная позиция, организаторские способности, лидерские качества, легко осваиваю новые знания. Неоднократно проходил тренинги по продажам.
Готов предоставить рекомендательные письма.
Немного о себе
Знание компьютера на уровне уверенного пользователя, знание 1С , знание орг. техники, права категории «В» (наличие л/ а), коммуникабельность, ответственность, активная жизненная позиция, организаторские способности, лидерские качества, легко осваиваю новые знания. Неоднократно проходил тренинги по продажам, управлению персоналом, мотивации, управлению продажами и т.д.
Готов предоставить рекомендательные письма.